Decreto 132/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Enrique Caro Guerra como Director General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación.
Decreto 137/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don José María Ayerbe Toledano como Director General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación.
Decreto 133/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Ramón González Carvajal como Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.
Decreto 138/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Solana Lara como Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.
Decreto 139/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Encarnación Aguilar Silva como Directora-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Justicia, por la que se nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 134/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Susana Domínguez Calderón como Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Decreto 135/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Cristóbal Sánchez Morales como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía.
Decreto 140/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Rosa Jiménez Reyes como Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Decreto 141/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Aquilino Alonso Miranda como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía.
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General Ténica, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por Resolución que se cita.
Decreto 128/2017, de 25 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Antonio Cortés Rico como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva.
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución de 26 de abril de 2017.